Ročník: | 1995 |
---|---|
Oddíl: | VK Brno, z.s. |
Mateřský | Hostující oddíl | Nástup | Odchod |
---|---|---|---|
SLAVOJ POLNÁ z.s. | 15.9.2008 | 3.10.2017 | |
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. | 7.10.2010 | 30.6.2011 | |
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. | 28.9.2011 | 30.6.2012 | |
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. | 22.9.2012 | 30.6.2013 | |
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. | 22.9.2013 | 30.6.2014 | |
VK Moravská Slávia Brno, z.s. | 2.12.2014 | 30.3.2015 | |
TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 7.9.2015 | 30.6.2016 | |
VK Brno, z.s. | 3.10.2017 | 30.11.-0001 |